Auskünfte zu Golf Natura Stiftung
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Golf Natura Stiftung
- Golf Natura Stiftung hat den Sitz in Bad Ragaz und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen».
- Im Management sind 8 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Organisation am 05.10.2004.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 23.11.2021.
- Die Organisation ist im Handelsregister des Kantons SG unter der UID CHE-112.028.862 eingetragen.
Management (8)
neueste Stiftungsräte
Mario Ferdinand Mullis-Gmür,
Dr. Corina Del Fabbro,
Martina Mächler,
Daniel Bühler,
Christian Grünenfelder
neuste Zeichnungsberechtigte
Mario Ferdinand Mullis-Gmür,
Dr. Corina Del Fabbro,
Martina Mächler,
Daniel Bühler,
Christian Grünenfelder
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
05.10.2004
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Bad Ragaz
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-320.7.056.096-1
UID/MWST
CHE-112.028.862
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Realisierung der gesetzlich vorgeschriebenen ökologischen Ausgleichsmassnahmen für den neuen Public Golf Course in der Region Bad Ragaz. Die Stiftung kann Projekte finanzieren, mit denen naturschützerisch wertvolle Ausgleichsmassnahmen getroffen werden.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | St. Gallen | 24.02.2006 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Golf Natura Stiftung
Publikationsnummer: HR02-1005340361, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Golf Natura Stiftung, in Bad Ragaz, CHE-112.028.862, Stiftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, S.0, Publ. 3407797).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Organisation neu:
[gestrichen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meienberger, Dr. Christian, von Bussnang, in St. Gallen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dajcar, Richard, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mullis, Mario, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Del Fabbro, Dr. Corina, von Oberwil (BL), in Uznach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mächler, Martina, von Vorderthal, in Bad Ragaz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-320.9.021.802-9)]. [Anpassung der Aufsichtsbehörde und der Revisionsstelle und Streichung der Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]
Publikationsnummer: 3407797, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Golf Natura Stiftung, in Bad Ragaz, CHE-112.028.862, Stiftung (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2013, Publ. 7222080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mullis, Jules, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mullis, Mario, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 7222080, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Golf Natura Stiftung, in Bad Ragaz, CH-320.7.056.096-1, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2010, S. 14, Publ. 5656030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Guido, von Muolen und Zihlschlacht-Sitterdorf, in Bad Ragaz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Daniel, von Safiental, in Bad Ragaz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.